|
刘志庚(资料图)
许瑞生(资料图)
11月30日下午4时,在广东省十一届人大常委会第三十次会议上,广东省人大常委会主任欧广源宣布任命刘志庚、许瑞生为广东省人民政府副省长。
刘志庚简历
男,汉族,1956年6月生,籍贯广东兴宁,1973年10月参加工作,1985年2月入党,学历在职博士、研究生。
1973.10-1979.08兴宁县陂宁公社小学教师;
1979.09-1983.07吉林大学经济系国民经济计划专业学习;
1983.07-1989.03深圳市计划局综合计划处科员、副科级、正科级、副处长;
1989.03-1990.02深圳市计划局综合计划处处长;
1990.02-1991.12深圳市计划局局长助理;
1991.12-1992.12深圳市计划局副局长;
1992.12-1993.08深圳市龙岗区委常委、区政府负责人;
1993.08-1995.07深圳市龙岗区委副书记、区长;
1995.07-1995.08深圳市龙岗区委书记兼区长;
1995.08-2002.04深圳市龙岗区委书记(其间:1996.09-1999.06吉林大学政治经济学专业在职博士研究生学习);
2002.04-2004.02清远市委副书记、市长;
2004.02-2004.03东莞市委副书记;
2004.03-2004.04东莞市委副书记,代市长;
2004.04-2004.05东莞市委副书记、市长;
2004.05-2006.03东莞市委副书记,市长、市政府党组书记;
2006.03-2006.04东莞市委书记,市长、市政府党组书记;
2006.04-2006.05东莞市委书记,市人大常委会主任、党组书记;
2006.05东莞市委书记,市人大常委会主任、党组书记,东莞军分区党委第一书记;
2007.01东莞市委书记。
许瑞生简历
许瑞生,男,1962年4月出生,广东汕头人,汉族,1986年7月参加工作,无党派人士,学历研究生(中山大学人文地理学专业),理学博士,高级建筑师,国家一级注册建筑师。现任广州市政府副市长。
1979年9月后,华南工学院建筑系本科学习;
1983年7月后,华南工学院建筑系建筑学专业硕士研究生学习;
1986年7月后,广东省城乡规划设计研究院助理建筑师、建筑师(其间:1991年9月至1992年2月在北京师范大学中加语言中心学习,1992年9月至1992年11月在加拿大哥伦比亚大学进修);
1993年1月后,任广东省城乡规划设计研究院第二设计室主任、建筑师、高级建筑师;
1995年1月后,任广东省城乡规划设计研究院副院长;
1998年3月后,任广东省城乡规划设计研究院副院长兼总工程师;
1998年10月后,任广东省建设委员会城乡规划处处长,被聘为广州市第三届决策咨询顾问团顾问;
1999年5月后,任广东省汕尾市政府副市长(其间:2002年8月至2003年3月参加广东省高层次管理人才赴美国加州州立大学洛杉矶分校进修);
2003年3月后,任现职(其间:2005年5月至2006年5月由中组部选派到中国长江三峡工程开发总公司挂职锻炼;2003年9月至2009年7月在中山大学人文地理学专业博士研究生学习)。
第十一届全国政协委员;第八、九届广东省政协常委;广州市第十三届人大代表。 |
|